臨時報告書
- 【提出】
- 2021/02/22 15:53
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
① 新たに代表取締役になる者
※所有株式数については、2020年8月末時点における株式数を記載しています。
② 代表取締役でなくなる者
※所有株式数については、2020年8月末時点における株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
以 上
① 新たに代表取締役になる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
亀岡 恒方 (1959年1月31日生) | 代表取締役専務 | 常務取締役 | 2021年3月1日 | 18,800株 |
※所有株式数については、2020年8月末時点における株式数を記載しています。
② 代表取締役でなくなる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
粟野 光章 (1957年7月2日生) | 取締役 | 代表取締役専務 | 2021年3月1日 | 25,500株 |
山口 健夫 (1954年6月25日生) | 取締役 | 代表取締役常務 | 2021年3月1日 | 16,100株 |
※所有株式数については、2020年8月末時点における株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
氏名 | 略歴 |
亀岡 恒方 | 1981年4月 当社入社 2009年3月 当社京都店副店長 2012年2月 当社大阪店副店長 2013年2月 当社執行役員 日本橋店長 2016年3月 当社常務執行役員 営業本部副本部長、MD本部長 2016年5月 当社常務取締役 営業本部副本部長、MD本部長 2019年3月 当社常務取締役 関西代表、大阪店長(現任) 2021年3月 当社代表取締役専務 営業本部長、ライフデザインオフィス長(就任予定) |
以 上