臨時報告書
- 【提出】
- 2023/03/13 11:53
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2023年3月9日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
① 新たに代表取締役になる者
② 代表取締役でなくなる者
(注)2023年6月下旬開催予定の定時株主総会終了の時をもって取締役を退任し、当社顧問に就任する予定です。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
以 上
① 新たに代表取締役になる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 (提出日現在) |
笹川 淳 (1958年4月1日生) | 代表取締役 副社長執行役員 (建築全般・ 営業総本部長 兼 東京本店長) | 取締役 副社長執行役員 (建築全般・ 営業総本部長 兼 東京本店長) | 2023年4月1日 | 6,737株 |
野平 明伸 (1956年4月30日生) | 代表取締役 副社長執行役員 (土木全般・ 安全本部長) | 取締役 副社長執行役員 (土木全般・ 土木本部長) | 2023年4月1日 | 24,300株 |
② 代表取締役でなくなる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 (提出日現在) |
大林 剛郎 (1954年6月9日生) | 取締役会長 兼 取締役会議長 | 代表取締役会長 | 2023年3月31日 | 16,944,095株 |
小寺 康雄 (1953年9月12日生) | 取締役(注) | 代表取締役 副社長執行役員 (事務全般) | 2023年3月31日 | 27,837株 |
(注)2023年6月下旬開催予定の定時株主総会終了の時をもって取締役を退任し、当社顧問に就任する予定です。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
氏名 | 略歴 | |
笹川 淳 | 1980年4月 2015年4月 2018年3月 2019年4月 2021年1月 2021年4月 2021年6月 | 当社 入社 当社執行役員 横浜支店長 当社常務執行役員 大阪本店建築事業部長 当社専務執行役員 当社営業総本部長(現任) 当社副社長執行役員(現任) 東京本店長(現任) 当社取締役(現任) |
野平 明伸 | 1980年4月 2010年10月 2016年4月 2019年4月 2020年4月 2022年4月 2022年6月 | 当社 入社 当社名古屋支店副支店長 当社執行役員 当社常務執行役員 土木本部副本部長 当社専務執行役員 土木本部長(現任) 当社副社長執行役員(現任) 当社取締役(現任) |
以 上