役員の状況
堀江正之
2022年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2015年3月
監査役 - 0%
0株 - 2016年3月
監査役 - 0%
0株 - 2017年3月
監査役 - 0%
0株 - 2018年3月
監査役 - 0%
0株 - 2019年3月
監査役 - 0%
0株 - 2020年3月
監査役 - 0%
0株 - 2021年3月
監査役 - 0%
0株 - 2022年3月
監査役 - 0%
0株
略歴
1996年4月 | 日本大学商学部教授(現任) |
2011年4月 | 情報セキュリティ大学院大学客員教授(現任) |
2015年6月 | 当社社外監査役(現任) |
2016年10月 2017年6月 | 日本内部統制研究学会常務担当理事 システム監査学会常任理事(現任) |
2018年9月2019年9月 | 日本監査研究学会会長 日本内部統制研究学会監事(現任) |
2021年9月 | 日本監査研究学会理事(現任) |
その他
- 生年月日
- 1958年9月28日