役員の状況
會田亮一
2022年3月の株式保有割合0.001%(3,000株)
- 2020年3月
執行役
技術、管理管掌 CQO(最高品質保証責任者) - 0%
2,000株 - 2021年3月
執行役
CQO(最高品質責任者) - 0.001%
3,000株 - 2022年3月 ±0%
執行役
CQO(最高品質責任者) - 0.001%
3,000株
略歴
1988年4月 | 日立電線(株)入社 |
2015年7月 | 当社電線材料カンパニー電線統括部製造部主管技師 |
2017年4月 | 安来工場改革推進部長 |
2018年10月 | 電線材料カンパニー電線統括部主管 |
2019年4月 | 機能部材事業本部電線統括部主管 |
2020年4月 | (株)茨城テクノス代表取締役社長(2020年5月退任) |
2020年6月 | 当社執行役CQO(最高品質責任者)(現任) |
その他
- 生年月日
- 1963年11月13日