役員の状況
佐野俊之
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2022年3月
監査役 - 0%
0株 - 2023年3月
監査役 - 0%
0株 - 2024年3月
社外取締役
監査等委員 - 0%
0株
略歴
1978年3月 | ㈱アシックス入社 |
2008年6月 | 同社取締役法務部長就任 |
2009年4月 | 同社取締役管理統括部長就任 |
2011年4月 | 同社取締役常務執行役員管理統括部長就任 |
2012年4月 | 同社取締役常務執行役員グローバル法務コンプライアンス統括部長就任 |
2014年4月 | 同社取締役ジャパン事業担当グローバル法務コンプライアンス統括部管掌就任 |
2015年3月 | 同社取締役退任 |
2015年3月 | アシックス商事㈱取締役管理本部、安全品質保証・CSR部担当就任 |
2016年3月 | 同社取締役退任 |
2016年11月 | 日精テクノロジー㈱嘱託監査役補佐就任 |
2017年2月 | 同社常勤監査役就任 |
2021年3月 | 同社常勤監査役退任 |
2022年6月 | 当社社外監査役就任 |
2024年6月 | 当社社外監査役退任 |
2024年6月 | 当社社外取締役監査等委員就任(現任) |
その他
- 生年月日
- 1954年8月16日