役員の状況
水谷友保
2022年3月の株式保有割合0.011%(900株)
- 2020年3月
取締役
海外事業室担当 - 0.01%
800株 - 2021年3月+0.001%
取締役
海外事業室担当 - 0.011%
900株 - 2022年3月 ±0%
取締役
生産本部長兼 KPS推進室長 - 0.011%
900株
略歴
1986年3月 | 当社入社 |
2009年4月 | 本社工場鋳造課長 |
2011年5月 | 生産管理部付大連北村閥門有限公司出向 |
2011年10月 | 本社工場鋳造課長 |
2012年7月 | 富加工場副工場長 |
2013年4月 | 富加工場長 |
2014年4月 | 生産管理部付大連北村閥門有限公司出向副総経理 |
2017年10月 | 海外事業室付大連北村閥門有限公司出向総経理 |
2019年7月 | 執行役員海外事業室付大連北村閥門有限公司出向総経理 |
2020年5月 2020年6月 | 執行役員海外事業室付 取締役就任海外事業室担当 大連北村閥門有限公司副董事長就任 |
2020年7月 2021年4月 | 取締役海外事業室長 取締役海外事業室担当 |
2022年6月 | 取締役生産本部長兼KPS推進室長(現) |
その他
- 生年月日
- 1963年3月19日