臨時報告書
- 【提出】
- 2020/02/25 13:42
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2020年2月20日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
新たに代表取締役になる者
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
なお、この異動に伴い、代表取締役社長 最高執行役員社長の土屋忠博が代表取締役会長に就任することを決議いたしました。
具体的な異動の内容は以下のとおりであります。
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
以 上
新たに代表取締役になる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
村林 秀晃 (1953年1月29日生) | 代表取締役社長 最高執行役員社長 | 取締役 常務執行役員 営業本部長 | 2020年4月1日 | 10,900株 |
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
なお、この異動に伴い、代表取締役社長 最高執行役員社長の土屋忠博が代表取締役会長に就任することを決議いたしました。
具体的な異動の内容は以下のとおりであります。
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
土屋 忠博 (1949年1月3日生) | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 最高執行役員社長 | 2020年4月1日 | 24,100株 |
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
氏名 | 略歴 |
村林 秀晃 | 1973年3月 当社入社 2011年4月 執行役員 生産本部生産部・プラント建設部統括 兼 生産本部プラント建設部長 2013年4月 上席執行役員 生産本部生産部・プラント建設部統括 兼 生産本部プラント建設部長 2013年6月 取締役上席執行役員 生産本部生産部・プラント建設部統括 兼 生産本部プラント建設部長 2015年6月 取締役上席執行役員 生産本部副本部長 生産本部生産部・プラント建設部 統括 2016年4月 取締役常務執行役員 生産本部長 2018年4月 取締役常務執行役員 営業本部長(現任) |
以 上