役員の状況
河合誠一郎
2024年3月の株式保有割合0.475%(前回報告+0.025%、19,000株)
- 2016年3月
取締役
部品部部長 - 0.275%
11,000株 - 2017年3月 ±0%
取締役
部品部部長 - 0.275%
11,000株 - 2018年3月 ±0%
取締役
部品部部長兼総務部部長 - 0.275%
11,000株 - 2019年3月+0.05%
取締役
部品部 部長 兼 総務部 部長 - 0.325%
13,000株 - 2020年3月+0.025%
取締役
部品部 部長 兼 総務部 部長 - 0.35%
14,000株 - 2021年3月+0.025%
取締役
部品部 部長 兼 総務部 部長 - 0.375%
15,000株 - 2022年3月+0.05%
取締役
部品部 部長 兼 総務部 部長 - 0.425%
17,000株 - 2023年3月+0.025%
取締役
製造本部部長 兼 部品部部長 - 0.45%
18,000株 - 2024年3月+0.025%
取締役
製造本部部長 - 0.475%
19,000株
略歴
1983年4月 | 当社に入社 |
2002年8月 | SAKURAI VIETNAM CO.,LTD.代表取締役社長に就任 |
2009年4月 | 当社工機部部長 |
2010年6月 | 当社取締役工機部部長 |
2012年6月 | 当社取締役退任 |
2015年11月 | 当社部品部部長 |
2016年6月 | 当社取締役に就任(現任) |
2018年4月 | 当社総務部部長 |
2023年3月 | 当社製造本部部長(現任) |
その他
- 生年月日
- 1961年2月10日