役員の状況
千代田邦夫
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2017年3月
取締役(監査等委員) - 0%
0株 - 2018年3月
取締役(監査等委員) - 0%
0株 - 2019年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2020年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2021年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2022年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2023年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2024年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株
略歴
1970年10月 | 公認会計士登録 |
1984年4月 | 立命館大学教授 |
1999年4月 | 同大学経営学部部長 |
2001年6月 | 当社社外監査役 |
2012年4月 | 早稲田大学大学院教授 |
2013年3月 | 当社社外監査役を辞任 |
2013年4月 | 金融庁公認会計士・監査審査会会長(2016年3月退任) |
2016年7月 | 当社顧問 |
2017年6月 | 取締役監査等委員(現任) |
その他
- 生年月日
- 1944年1月2日