役員の状況
肥川哲士
2024年3月の株式保有割合0.507%(前回報告+0.038%、107,000株)
- 2014年3月
取締役
第3事業部長(兼)第3事業部第3開発部長 - 0.395%
95,000株 - 2015年3月 ±0%
取締役
メモリ⁄SIC事業部長(兼)メモリ⁄SIC事業部第2開発部長 - 0.395%
95,000株 - 2016年3月+0.018%
取締役
メモリ事業部長 - 0.413%
95,000株 - 2017年3月 ±0%
取締役
執行役員調達・生産統括部長(兼)調達・生産統括部購買・企画部長(兼)情報システム担当 - 0.413%
95,000株 - 2018年3月 ±0%
常務取締役
執行役員経営企画統括部長(兼)戦略顧客担当 - 0.413%
95,000株 - 2019年3月 ±0%
代表取締役社長 - 0.413%
95,000株 - 2020年3月 ±0%
代表取締役社長 - 0.413%
95,000株 - 2021年3月 ±0%
代表取締役社長 - 0.413%
95,000株 - 2022年3月+0.038%
代表取締役社長 - 0.451%
99,000株 - 2023年3月+0.018%
代表取締役社長 - 0.469%
10万株 - 2024年3月+0.038%
代表取締役社長 - 0.507%
10万株
略歴
2000年4月当社執行役員コーポレートプランニング統括 |
2000年6月当社取締役 |
2008年1月当社執行役員経営管理統括部長兼広報部長 |
2008年6月当社取締役退任 当社執行役員顧客専用事業本部長 |
2010年12月当社執行役員生産管理部長 |
2012年6月当社取締役 |
2013年4月当社執行役員第1事業部長 |
2017年7月当社執行役員経営企画室長 |
2018年6月当社常務取締役 |
2019年6月当社代表取締役社長(現任) |
その他
- 生年月日
- 1958年5月3日