役員の状況
藤沢和一
2020年1月の株式保有割合0.083%(4,570株)
- 2014年1月
取締役
経理部長 - 0.066%
3,300株 - 2015年1月+0.004%
取締役
財務・経理担当役員 - 0.07%
3,500株 - 2016年1月+0.005%
取締役
財務・経理担当役員 - 0.075%
4,070株 - 2017年1月+0.023%
取締役(監査等委員) - 0.098%
5,370株 - 2018年1月-0.014%
取締役(監査等委員) - 0.084%
4,570株 - 2019年1月-0.001%
取締役(監査等委員) - 0.083%
4,570株 - 2020年1月 ±0%
取締役
(監査等委員) - 0.083%
4,570株
略歴
昭和50年5月 | ㈱大阪三愛(現当社)入社 |
昭和62年1月 | 当社退社 |
昭和62年2月 | ㈱コスモス東大阪設立 同社代表取締役就任 |
平成8年9月 | 同社代表取締役退任 |
平成8年9月 | ㈱大阪三愛(現当社)入社 当社経理部長就任 |
平成18年4月 | 当社取締役就任 |
平成21年8月 | ㈱ニチデン(現㈱OSGウォーターテック)取締役就任 |
平成24年2月 | ㈱ニチデン(現㈱OSGウォーターテック)取締役退任 |
平成27年2月 | 当社財務・経理担当取締役就任 |
平成29年4月 | 当社取締役(監査等委員・常勤)就任(現任) |
平成30年4月 | ㈱OSGウォーターテック監査役就任(現任) |
その他
- 生年月日
- 昭和29年1月19日