役員の状況
青笹正義
2021年7月の株式保有割合0.018%(前回報告+0.016%、5,200株)
- 2016年7月
取締役
総務部部長 - 0%
0株 - 2017年7月
取締役
総務部部長 - 0%
0株 - 2018年7月
取締役
研究開発部門担当 - 0.002%
700株 - 2019年7月 ±0%
常務取締役
管理部部長 - 0.002%
700株 - 2020年7月 ±0%
取締役
バイオメディカル部担当 - 0.002%
700株 - 2021年7月+0.016%
取締役
バイオメディカル部担当 - 0.018%
5,200株
略歴
1999年5月 | 帝京大学薬学部助手 |
2002年10月 | (公財)ひろしま産業振興機構研究員 |
2005年4月 | (国研)科学技術振興機構研究員 |
2008年4月 | 広島大学大学院生物圏科学研究科研究員 |
2011年4月 | 当社入社 |
2015年4月 | 当社通販事業部部長 |
2015年8月 | ㈱ファーマフーズコミュニケーション取締役就任 |
2016年8月 | 当社執行役員就任 |
2016年8月 | 当社総務部部長 |
2016年10月 | 当社取締役就任 |
2017年4月 | 当社経営企画担当兼総務部担当兼バイオメディカル担当 |
2017年9月 | ㈱ファーマフーズコミュニケーション取締役退任 |
2018年1月 | 当社バイオメディカル部部長 |
2018年9月 | 当社研究開発部門担当 |
2018年12月 | 当社常務取締役就任 |
2018年12月 | 当社管理部部長兼経営企画室室長 |
2020年2月 | 当社バイオメディカル部担当(現任) |
2020年10月 | 当社取締役就任(現任) |
その他
- 生年月日
- 1971年1月12日