役員の状況
矢後夏之助
2024年2月の株式保有割合0.003%(前回報告+0.001%、8,000株)
- 2020年2月
取締役 - 0%
0株 - 2021年2月
取締役 - 0.001%
2,000株 - 2022年2月 ±0%
取締役 - 0.001%
4,000株 - 2023年2月+0.001%
取締役 - 0.002%
6,000株 - 2024年2月+0.001%
取締役 - 0.003%
8,000株
役員報酬
- 2021年2月
- 1200万
- 2022年2月 +9600万
- 1億800万
- 2023年2月 -9100万
- 1700万
- 2024年2月 -100万
- 1600万
略歴
1977年4月 2002年6月 2004年4月 | 株式会社荏原製作所入社 同社執行役員 同社上席執行役員機密・電子事業本部長兼Ebara Precision Machinery Europe GmbH 代表取締役会長兼Ebara Technologies Inc.代表取締役会長兼上海荏原精密機械有限公司董事長 |
2004年6月 | 同社取締役 |
2005年4月 | 同社取締役兼台湾荏原精密股份有限公司董事長 |
2005年6月 | 同社取締役 |
精密・電子事業カンパニー・プレジデント | |
兼藤沢事業所長 | |
2006年4月 | 同社取締役常務執行役員 |
精密・電子事業カンパニー・プレジデント | |
2007年4月 | 同社代表取締役社長 |
2007年5月 | 同社代表取締役社長内部統制整備推進統括部長 |
2009年7月 | 同社代表取締役社長内部統制統括部長 |
2013年4月 | 同社取締役会長 |
2017年10月 | 公益財団法人荏原畠山記念文化財団代表理事(現任) |
2019年3月 | 株式会社荏原製作所取締役会長退任 |
2019年6月 | 株式会社SUBARU社外取締役 |
2020年5月 | 当社社外取締役(現任) |
2021年5月 | 株式会社パルコ取締役 |
その他
- 生年月日
- 1951年5月16日