役員の状況
掛谷建郎
2023年3月の株式保有割合0.052%(前回報告+0.007%、21,000株)
- 2014年3月
取締役
指名委員報酬委員 - 0.016%
7,000株 - 2015年3月+0.002%
取締役
指名委員報酬委員 - 0.018%
8,000株 - 2016年3月+0.002%
取締役
指名委員報酬委員 - 0.02%
9,000株 - 2017年3月+0.003%
取締役
指名委員報酬委員 - 0.023%
10,000株 - 2018年3月+0.002%
取締役
指名委員報酬委員 - 0.025%
11,000株 - 2019年3月+0.004%
取締役
報酬委員 指名委員 - 0.029%
13,000株 - 2020年3月+0.004%
取締役
指名委員 報酬委員 - 0.033%
14,000株 - 2021年3月+0.007%
取締役
指名委員 報酬委員 - 0.04%
17,000株 - 2022年3月+0.005%
取締役
報酬委員 - 0.045%
19,000株 - 2023年3月+0.007%
取締役
報酬委員 - 0.052%
21,000株
略歴
1976年4月 | ㈱日本経済新聞社入社 東京本社編集局証券部記者 |
1987年3月 | 同社米国ワシントン支局記者 |
1991年3月 | 同社東京本社証券部次長兼編集委員 |
1996年4月 | 同社退社 |
1996年5月 | ㈱掛谷工務店入社 |
1996年6月 | 同社代表取締役社長(現任) |
2007年11月 | 茨木商工会議所会頭 |
2009年6月 | 摂津水都信用金庫(現北おおさか信用金庫)非常勤理事 |
2010年6月 | 当社取締役(現任) |
2011年6月 | 当社指名委員・報酬委員 |
2013年10月 | 茨木商工会議所会頭退任 |
2020年4月 | 北おおさか信用金庫非常勤理事退任 |
2022年6月 | 当社報酬委員(現任) |
その他
- 生年月日
- 1951年9月13日