役員の状況
原田晋
2021年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2019年3月
常務取締役 - 0%
0株 - 2020年3月
常務取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
常務取締役 - 0%
0株
略歴
1985年4月当社入社 2017年4月東京海上ホールディングス株式会社執行役員IT企画部長 2019年4月当社常務取締役(現職) 2019年4月東京海上ホールディングス株式会社常務執行役員(現職) |
その他
- 生年月日
- 1961年7月31日生
2021年3月の株式保有割合0%(0株)
1985年4月当社入社 2017年4月東京海上ホールディングス株式会社執行役員IT企画部長 2019年4月当社常務取締役(現職) 2019年4月東京海上ホールディングス株式会社常務執行役員(現職) |