役員の状況
岩井幸司
2019年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2014年3月
取締役副社長(代表取締役) - 0%
0株 - 2015年3月
取締役副社長(代表取締役) - 0%
0株 - 2016年3月
常勤監査役 - 0%
0株 - 2017年3月
常勤監査役 - 0%
0株 - 2018年3月
常勤監査役 - 0%
0株 - 2019年3月
常勤監査役 - 0%
0株
略歴
1977年4月当社入社 2006年6月執行役員東京中央支店長 2008年6月常務取締役 2013年6月専務取締役 2014年4月取締役副社長 2016年3月取締役副社長退任 2016年6月常勤監査役(現職) |
その他
- 生年月日
- 1955年1月7日生