役員の状況
広瀬伸一
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2019年3月
取締役社長(代表取締役) - 0%
0株 - 2020年3月
取締役社長(代表取締役) - 0%
0株 - 2021年3月
取締役社長(代表取締役) - 0%
0株 - 2022年3月
取締役社長(代表取締役) - 0%
0株 - 2023年3月
取締役社長(代表取締役) - 0%
0株 - 2024年3月
取締役会長 - 0%
0株
略歴
1982年4月当社入社 2013年6月東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役 2014年4月同社取締役社長 2014年6月東京海上ホールディングス株式会社取締役 2017年3月東京海上日動あんしん生命保険株式会社取締役社長退任 2017年4月東京海上ホールディングス株式会社常務取締役 2017年6月同社常務執行役員 2018年4月同社専務執行役員 2019年3月同社専務執行役員退任 2019年4月当社取締役社長 2019年6月東京海上ホールディングス株式会社取締役(現職) 2024年4月当社取締役会長(現職) |
その他
- 生年月日
- 1959年12月7日