役員の状況
永野毅
2018年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2014年3月
取締役社長(代表取締役) - 0%
0株 - 2015年3月
取締役社長(代表取締役) - 0%
0株 - 2016年3月
取締役会長(代表取締役) - 0%
0株 - 2017年3月
取締役会長(代表取締役) - 0%
0株 - 2018年3月
取締役会長(代表取締役) - 0%
0株
略歴
1975年4月当社入社 2003年6月執行役員東海本部名古屋営業第三部長 2004年10月執行役員名古屋営業第三部長 2006年6月常務執行役員 2008年6月常務取締役経営企画部長 2008年6月株式会社ミレアホールディングス取締役 2008年7月東京海上ホールディングス株式会社取締役 2009年6月同社取締役退任 2010年6月当社専務取締役 2011年6月東京海上ホールディングス株式会社専務取締役 2012年2月同社専務取締役海外事業企画部長 2012年6月当社取締役副社長 2012年6月東京海上ホールディングス株式会社取締役副社長海外事業企画部長 2013年6月当社取締役社長 2013年6月東京海上ホールディングス株式会社取締役社長(現職) 2016年4月当社取締役会長(現職) [主要な兼職] 東京海上ホールディングス株式会社取締役社長 |
その他
- 生年月日
- 1952年11月9日生