役員の状況
木村宏
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0%
0株 - 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
取締役 - 0%
0株 - 2024年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
1976年4月 | 日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社 |
1999年6月 | 日本たばこ産業株式会社取締役 |
2001年6月 | 同社取締役退任 |
2005年6月 | 同社取締役 |
2006年6月 | 同社代表取締役社長 |
2012年6月 | 同社取締役会長 |
2014年6月 | 同社特別顧問 |
2016年7月 | 同社顧問 |
2018年3月 | 同社社友(現職) |
2018年6月 | 当社取締役(現職) |
その他
- 生年月日
- 1953年4月23日生