役員の状況
設楽厚三郎(1940年1月3日生)
2020年3月の株式保有割合0.714%(15,000株)
- 2019年3月
取締役 - 0.714%
15,000株 - 2020年3月 ±0%
取締役 - 0.714%
15,000株
略歴
1972年5月㈱設楽酒造店代表取締役社長 |
1984年6月山交興業㈱取締役 1991年5月月山酒造㈱専務取締役 |
1993年6月当社監査役就任 |
2000年12月月山酒造㈱代表取締役社長 |
2005年6月当社取締役就任(現任) 2013年11月㈱設楽酒造取締役会長(現任) |
その他
- 生年月日