役員の状況
坪内宗士
2022年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2020年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株 - 2021年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株 - 2022年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株
略歴
2007年5月 | ㈱みずほ銀行千住支店長就任 |
2009年4月 2013年8月 | 同行融資部副部長就任 ㈱愛媛銀行審査第一部長就任 |
2015年2月 | 同行企画広報部長委嘱就任 |
2016年6月 2017年6月 2019年2月 2020年6月 2021年6月 | 同行取締役監査部長就任 同行取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長就任 同行常務取締役就任 当社監査役就任(現任) ㈱愛媛銀行代表取締役専務取締役就任(現任) |
その他
- 生年月日
- 1960.7.14