役員の状況
清水一郎
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2015年3月
取締役(非常勤) - 0%
0株 - 2016年3月
取締役(非常勤) - 0%
0株 - 2017年3月
取締役(非常勤) - 0%
0株 - 2018年3月
取締役(非常勤) - 0%
0株 - 2019年3月
取締役(非常勤) - 0%
0株 - 2020年3月
取締役(非常勤) - 0%
0株 - 2021年3月
取締役(非常勤) - 0%
0株 - 2022年3月
取締役(非常勤) - 0%
0株 - 2023年3月
取締役(非常勤) - 0%
0株 - 2024年3月
取締役(非常勤) - 0%
0株
略歴
1990年4月 | 運輸省(現国土交通省)入省 |
2007年5月 | 在英国日本国大使館参事官就任 |
2010年7月 | 国土交通省航空局企画室長就任 |
2011年5月 2012年10月 | 同省四国運輸局企画観光部長就任 同省大臣官房参事官(海事局)就任 |
2013年7月 2014年4月 | 同省観光庁観光戦略課長就任 同省退官 |
2014年6月 2015年6月 2015年6月 2016年5月 2018年4月 | 伊予鉄道㈱代表取締役副社長就任 同社代表取締役社長就任 当社取締役就任(現任) ㈱伊予鉄髙島屋代表取締役会長就任(現任) ㈱伊予鉄グループ代表取締役社長就任(現任) |
その他
- 生年月日
- 1967.11.7