役員の状況
横山達伸
2019年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2018年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株 - 2019年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株
略歴
1985年4月 2014年4月 2015年4月 | 和歌山県入庁 和歌山県総務部危機管理局消防保安課長 同総務部危機管理局危機管理・消防課長 |
2016年4月 2018年4月 | 同企画部企画政策局企画総務課長 同企画部企画政策局長(現任) |
2018年6月 | 関西国際空港土地保有株式会社監査役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1961年6月10日生
2019年3月の株式保有割合0%(0株)
1985年4月 2014年4月 2015年4月 | 和歌山県入庁 和歌山県総務部危機管理局消防保安課長 同総務部危機管理局危機管理・消防課長 |
2016年4月 2018年4月 | 同企画部企画政策局企画総務課長 同企画部企画政策局長(現任) |
2018年6月 | 関西国際空港土地保有株式会社監査役(現任) |