役員の状況
関恒明
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2019年3月
取締役管理部門長 - 0%
0株 - 2020年3月
取締役管理部門長 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役管理部門長 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役管理部門長 - 0%
0株 - 2023年3月
取締役管理部門長 - 0%
0株 - 2024年3月
取締役管理部門長 - 0%
0株
略歴
1986年4月新東京国際空港公団入社 2017年6月当社執行役員 2019年6月当社取締役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1963年1月18日生
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
1986年4月新東京国際空港公団入社 2017年6月当社執行役員 2019年6月当社取締役(現任) |