役員の状況
定方郷
2023年1月の株式保有割合0.038%(1,000株)
- 2016年1月
常務取締役
営業統括部長 - 0%
0株 - 2017年1月
常務取締役
営業統括部長 - 0%
0株 - 2018年1月
常務取締役
営業統括部長 - 0%
0株 - 2019年1月
常務取締役
営業統括部長 - 0%
0株 - 2020年1月
常務取締役
営業統括部長 - 0.038%
1,000株 - 2021年1月 ±0%
常務取締役
営業本部長 - 0.038%
1,000株 - 2022年1月 ±0%
常務取締役
営業本部長 - 0.038%
1,000株 - 2023年1月 ±0%
常務取締役
営業本部長 - 0.038%
1,000株
略歴
平成元年4月 | 株式会社東武百貨店入社 |
平成25年5月 | 同社取締役本店食品部長 |
平成27年10月 | 同社取締役退任 |
平成28年1月 | 当社顧問 |
平成28年4月 | 常務取締役営業統括部長 |
令和3年4月 | 常務取締役営業本部長(現) |
その他
- 生年月日
- 昭和39年10月16日