役員の状況
山本憲一
2023年1月の株式保有割合0%(0株)
- 2018年1月
常勤監査役 - 0%
0株 - 2019年1月
常勤監査役 - 0%
0株 - 2020年1月
常勤監査役 - 0%
0株 - 2021年1月
常勤監査役 - 0%
0株 - 2022年1月
常勤監査役 - 0%
0株 - 2023年1月
常勤監査役 - 0%
0株
略歴
昭和55年4月 | 株式会社東武百貨店入社 |
平成24年6月 | 同社取締役(店舗運営部担当) |
平成25年6月 | 同社取締役(テナント事業部担当) |
平成28年3月 | 同社取締役(テナント営業部担当) |
平成28年6月 | 株式会社東武セキュリティ監査役 |
平成30年2月 | 同社監査役退任 |
平成30年4月 | 当社監査役(現) |
その他
- 生年月日
- 昭和31年1月2日