役員の状況
冨永真理
2022年12月の株式保有割合0.433%(前回報告-0.043%、 216,000株)
- 2013年12月
取締役相談役 - 0.53%
21万株 - 2014年12月 ±0%
取締役相談役 - 0.53%
21万株 - 2015年12月+0.004%
取締役相談役 - 0.534%
21万株 - 2016年12月+0.004%
取締役相談役 - 0.538%
21万株 - 2017年12月 ±0%
取締役相談役 - 0.538%
21万株 - 2018年12月+0.008%
取締役相談役 - 0.546%
21万株 - 2019年12月 ±0%
取締役
(監査等委員) - 0.546%
21万株 - 2020年12月 ±0%
取締役
(監査等委員) - 0.546%
21万株 - 2021年12月-0.07%
取締役
(監査等委員) - 0.476%
21万株 - 2022年12月-0.043%
取締役
(監査等委員) - 0.433%
21万株
略歴
1976年9月 | 当社入社(1982年4月退社) |
1987年2月 | 当社入社 |
1990年3月 | 当社取締役(1998年6月辞任) |
1998年7月 | 当社業務執行役員エアーケイタリング部長 |
2003年3月 | 当社取締役 |
2008年3月 | 当社常勤監査役 |
2011年4月 | 公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団専務理事(現任) |
2012年3月 | 当社取締役相談役 |
2020年3月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) |
その他
- 生年月日
- 1952年7月6日