役員の状況
野澤宏
2021年12月の株式保有割合5.245%(前回報告+0.059%、1,765,330株)
- 2013年12月
代表取締役会長執行役員 - 6.965%
234万株 - 2014年12月-2.371%
代表取締役会長執行役員 - 4.594%
154万株 - 2015年12月-0.001%
代表取締役会長執行役員 - 4.593%
154万株 - 2016年12月 ±0%
代表取締役会長執行役員 - 4.593%
154万株 - 2017年12月-0.001%
代表取締役会長執行役員 - 4.592%
154万株 - 2018年12月+0.594%
代表取締役会長執行役員 - 5.186%
174万株 - 2019年12月 ±0%
取締役
会長執行役員 - 5.186%
174万株 - 2020年12月 ±0%
取締役
会長執行役員 - 5.186%
174万株 - 2021年12月+0.059%
取締役
相談役 - 5.245%
176万株
略歴
1970年5月 | ㈱富士ソフトウエア研究所(現富士ソフト㈱)取締役 |
1973年5月 | 当社代表取締役社長 |
2001年4月 | 当社代表取締役会長 |
2004年6月 | 当社代表取締役会長兼社長 |
2008年6月 | 当社代表取締役会長 |
2009年9月 | 当社取締役辞任 |
2009年10月 | 当社会長 |
2011年10月 | 当社会長執行役員 |
2012年6月 | 当社代表取締役会長執行役員 |
2020年3月 | 当社取締役会長執行役員 |
2021年4月 | 当社取締役相談役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1942年5月17日