役員の状況
大山亨
2023年9月の株式保有割合0.106%(212,500株)
- 2014年9月
監査役 - 0.145%
21万株 - 2015年9月-0.014%
監査役 - 0.131%
21万株 - 2016年9月 ±0%
監査役 - 0.131%
21万株 - 2017年9月 ±0%
監査役 - 0.131%
21万株 - 2018年9月-0.017%
監査役 - 0.114%
21万株 - 2019年9月-0.008%
取締役
監査等委員 - 0.106%
21万株 - 2020年9月 ±0%
取締役
監査等委員 - 0.106%
21万株 - 2021年9月 ±0%
取締役
監査等委員 - 0.106%
21万株 - 2022年9月 ±0%
取締役
監査等委員 - 0.106%
21万株 - 2023年9月 ±0%
取締役
監査等委員 - 0.106%
21万株
略歴
1991年4月 | 山一證券㈱入社 |
1998年4月 | 富士証券㈱入社 |
2000年10月 | 合併によりみずほ証券㈱移籍 |
2001年3月 | HSBC証券会社東京支店入社 |
2002年2月 | 株式上場コンサルタントとして独立 |
2003年10月 | ㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立、代表取締役(現任) |
2004年6月 | 当社、社外監査役(2010年12月に退任) |
2005年4月 | ㈱トラスティ・コンサルティング設立、代表取締役(現任) |
2007年1月 | エフエックス・オンライン・ジャパン㈱(現IG証券㈱)、社外監査役(現任) |
2013年4月 | 当社、社外監査役 |
2014年6月 | ㈱イオレ、社外監査役(現任) |
2016年5月 | ㈱アズ企画設計、社外監査役 |
2019年12月 | 当社、取締役監査等委員(現任) |
2022年5月 | ㈱アズ企画設計、社外取締役監査等委員(現任) |
その他
- 生年月日
- 1967年8月24日