役員の状況
三島美佐夫
2023年6月の株式保有割合10.985%(前回報告-2.956%、 557,400株)
- 2014年6月
代表取締役社長 - -%
163万株 - 2015年6月
代表取締役社長 - 13.938%
70万株 - 2016年6月 ±0%
代表取締役社長 - 13.938%
70万株 - 2017年6月 ±0%
代表取締役社長 - 13.938%
70万株 - 2018年6月 ±0%
代表取締役社長 - 13.938%
70万株 - 2019年6月+0.001%
代表取締役
社長 - 13.939%
70万株 - 2020年6月+0.001%
代表取締役会長 - 13.94%
70万株 - 2021年6月+0.001%
代表取締役会長 - 13.941%
70万株 - 2022年6月 ±0%
代表取締役会長 - 13.941%
70万株 - 2023年6月-2.956%
代表取締役会長 - 10.985%
55万株
略歴
1974年5月 | ビューティ花壇創業 |
1991年12月 | 有限会社三樹設立代表取締役 |
1997年1月 | 有限会社ビューティ花壇設立代表取締役社長 |
2000年6月 | 株式会社へ組織変更代表取締役社長 |
2003年8月 | 代表取締役会長 |
2008年9月 | 取締役退任 |
2008年10月 | 名誉会長 |
2009年9月 | 代表取締役会長兼社長 |
2009年10月 | 代表取締役社長 |
2012年10月 | 株式会社MMC代表取締役社長(現任) |
2015年6月 | 株式会社セレモニーサービス代表取締役社長(現任) |
2015年7月 | 株式会社ビイケイエステート代表取締役社長 |
2020年9月 | 代表取締役会長(現任) |
その他
- 生年月日
- 1949年7月17日