臨時報告書
- 【提出】
- 2021/09/27 16:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2021年9月27日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
(注)「所有株式数」は、2021年3月31日現在における所有株式数を記載しております。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
以上
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
岐部 一誠 (1961年4月25日生) | 代表取締役副社長 執行役員副社長 CSV戦略担当 CSR・環境担当 情報担当 経営革新本部長 | 取締役 専務執行役員 CSV戦略担当 CSR・環境担当 技術・情報統括 経営革新本部長 | 2021年10月1日 (予定) | 27,037株 |
中西 隆夫 (1958年8月11日生) | 代表取締役 専務執行役員 技術統括 土木事業本部長 | 代表取締役 専務執行役員 土木事業本部長 | 2021年10月1日 (予定) | 21,489株 |
(注)「所有株式数」は、2021年3月31日現在における所有株式数を記載しております。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
氏名 | 略歴 |
岐部 一誠 | 1986年4月 前田建設工業株式会社入社 2007年1月 経営管理本部総合企画部長 2009年4月 経営管理本部副本部長 2010年1月 執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当 2013年4月 事業戦略室長 2014年4月 常務執行役員 2016年4月 事業戦略本部長 2016年6月 取締役(現任) 2020年4月 専務執行役員、経営革新本部長(現任) 2020年6月 CSR・環境担当(現任) 2021年5月 CSV戦略担当、技術・情報統括(現任) |
以上