役員の状況
北畑隆生
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2014年3月
取締役 - 0%
0株 - 2015年3月
取締役 - 0%
0株 - 2016年3月
取締役 - 0%
0株 - 2017年3月
取締役 - 0%
0株 - 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0%
0株 - 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
取締役 - 0%
0株 - 2024年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
1972.4 | 通商産業省入省 |
2004.6 | 経済産業省経済産業政策局長 |
2006.7 | 経済産業事務次官(2008年7月退官) |
2008.10 | 日本生命保険(相)特別顧問(2010年9月退任) |
2010.6 | ㈱神戸製鋼所社外取締役(2022年6月退任) 丸紅㈱社外監査役(2013年6月退任) |
2013.6 | 丸紅㈱社外取締役(2022年6月退任) 学校法人三田学園理事長(2019年3月退任) |
2014.6 | 当社取締役(現在) 日本ゼオン㈱社外取締役(現在) |
2020.4 | 学校法人新潟総合学院開志専門職大学学長(現在) |
2022.6 | ㈱ミロク情報サービス社外取締役(現在) |
その他
- 生年月日
- 1950年1月10日