役員の状況
小林一也
2023年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2020年3月
常勤監査役 - 0%
0株 - 2021年3月
常勤監査役 - 0%
0株 - 2022年3月
常勤監査役 - 0%
0株 - 2023年3月
常勤監査役 - 0%
0株
略歴
1985年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2012年4月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員営業第十三部長
2014年4月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員投資銀行ユニット長㈱みずほ銀行常務執行役員投資銀行ユニット長
2016年4月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員グローバルコーポレートカンパニー特定業務担当役員㈱みずほ銀行常務執行役員グローバルコーポレート部門長
2017年4月㈱みずほフィナンシャルグループ理事
2019年3月同社理事退任
2019年4月みずほヒューマンサービス㈱常勤監査役
2020年3月同社監査役退任
2020年4月㈱みずほフィナンシャルグループ理事
2020年6月同社理事退任
2020年6月当社社外監査役(常勤)(現)
その他
- 生年月日
- 1963年1月5日