役員の状況
清水重孝
2024年3月の株式保有割合0.008%(前回報告+0.002%、3,800株)
- 2014年3月
取締役 - 0%
0株 - 2015年3月
取締役 - 0%
0株 - 2016年3月
取締役 - 0%
0株 - 2017年3月
取締役 - 0%
0株 - 2018年3月
取締役 - 0.002%
1,000株 - 2019年3月 ±0%
取締役 - 0.002%
1,000株 - 2020年3月 ±0%
取締役 - 0.002%
1,000株 - 2021年3月+0.002%
取締役 - 0.004%
2,000株 - 2022年3月 ±0%
取締役 - 0.004%
2,000株 - 2023年3月+0.002%
取締役 - 0.006%
3,000株 - 2024年3月+0.002%
取締役 - 0.008%
3,800株
略歴
1972年4月 | 株式会社八十二銀行入行 |
2003年6月 | 同行執行役員営業企画部長 |
2007年6月 | 同行常務取締役 |
2009年6月 | 同行常務取締役松本営業部長 |
2011年6月 | 同行退任 |
2011年6月 | 八十二リース株式会社代表取締役社長兼八十二オートリース株式会社代表取締役社長 |
2013年6月 | 同社退任 |
2013年6月 | 八十二証券株式会社非常勤監査役 |
2014年6月 | 当社取締役就任(現) |
2015年5月 | 株式会社マツヤ常勤監査役 |
2015年6月 | 八十二証券株式会社非常勤監査役退任 |
2016年3月 | 株式会社マツヤ常勤監査役退任 |
2016年6月 | 日穀製粉株式会社社外監査役 |
2020年6月 | 同社社外監査役退任 |
その他
- 生年月日
- 1949年6月30日