役員の状況
田中一行
2019年3月の株式保有割合0.014%(30,000株)
- 2014年3月
取締役、代表執行役執行役社長
すべての執行業務の総括 - 0.012%
25,000株 - 2015年3月 ±0%
取締役、代表執行役執行役社長
すべての執行業務の総括 - 0.012%
26,000株 - 2016年3月+0.001%
取締役会長 - 0.013%
27,000株 - 2017年3月 ±0%
取締役会長 - 0.013%
28,000株 - 2018年3月+0.001%
取締役会長 - 0.014%
29,000株 - 2019年3月 ±0%
取締役会長
指名委員長 - 0.014%
30,000株
報酬1億円超の役員として登場
- 2016年3月
- 1億1800万
略歴
1977年4月 | 当社入社 |
2005年4月 | 当社執行役(2006年3月退任) |
2006年4月 | (株)日立メディアエレクトロニクス専務取締役 |
6月 | 同社代表取締役取締役社長(2008年3月退任) |
2008年4月 | 当社執行役常務 |
2009年4月 | 当社代表執行役執行役社長 |
6月 | 当社取締役 |
2016年4月 | 当社取締役会長(現任) |
5月 | 合成樹脂工業協会会長(2018年5月退任) |
6月 | (株)日立製作所取締役 |
その他
- 生年月日
- 1953年4月29日