役員の状況
皿澤修一
2023年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2019年3月
監査役 - 0%
0株 - 2020年3月
監査役 - 0%
0株 - 2021年3月
監査役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役
監査等委員 - 0%
0株 - 2023年3月
社外取締役
監査等委員 - 0%
0株
略歴
1971年4月 | セントラル硝子株式会社入社 |
2000年3月 | カーレックスガラスカンパニー副社長 |
2000年6月 | カーレックスガラスカンパニー社長 |
2002年6月 | セントラル硝子株式会社取締役兼カーレックスガラスカンパニー社長 |
2004年6月 | 同社執行役員兼カーレックスガラスカンパニー社長 |
2005年6月 | 同社執行役員兼ディスプレイグラスアライアンス,Inc.社長 |
2006年6月 | 同社常務執行役員 |
2007年6月 | 同社代表取締役社長執行役員 |
2017年6月 | 同社代表取締役会長 |
2019年6月 | 当社社外監査役 セントラル硝子株式会社特別顧問(2020年10月退任) |
2022年6月 | 当社社外取締役監査等委員(現任) |
その他
- 生年月日
- 1948年10月12日