役員の状況
中村康二
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
取締役 - 0%
0株 - 2024年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
1973年4月三井物産㈱入社
2004年4月同社執行役員合樹・無機化学品本部長
2006年4月同社常務執行役員化学品第二本部長
2009年4月同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長
2011年3月同社専務執行役員退任
2011年8月三甲㈱監査役(現任)
2016年8月三光合成㈱社外取締役(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
その他
- 生年月日
- 1948年8月15日