役員の状況
飯名隆夫
2022年3月の株式保有割合0.012%(前回報告+0.001%、9,000株)
- 2015年3月
取締役 - 0%
0株 - 2016年3月
取締役 - 0%
0株 - 2017年3月
取締役(監査等委員) - 0.003%
2,000株 - 2018年3月+0.001%
取締役(監査等委員) - 0.004%
3,000株 - 2019年3月+0.003%
取締役
(監査等委員) - 0.007%
5,000株 - 2020年3月+0.001%
取締役
(監査等委員) - 0.008%
6,000株 - 2021年3月+0.003%
取締役
(監査等委員) - 0.011%
8,000株 - 2022年3月+0.001%
取締役
(監査等委員) - 0.012%
9,000株
略歴
1970年4月東急建設株式会社入社
2002年6月同社取締役
2004年6月同社取締役兼常務執行役員
2005年6月同社代表取締役兼専務執行役員
2010年4月同社代表取締役兼副社長執行役員
2012年6月同社顧問
2013年6月同社顧問退任
2015年6月当社取締役就任
2017年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
その他
- 生年月日
- 1947年10月27日