役員の状況
吉田匡宏
2023年3月の株式保有割合0.11%(前回報告+0.02%、13,700株)
- 2014年3月
取締役
機械事業部CEディビジョン長兼技術部管掌 - 0%
0株 - 2015年3月
取締役
機械事業部CEディビジョン長兼技術部管掌 - 0%
0株 - 2016年3月
取締役
事業部門設計統括兼技術部管掌 - 0%
0株 - 2017年3月
取締役
事業部門設計統括兼技術部管掌 - 0%
0株 - 2018年3月
取締役
建材事業部長兼事業部門技術開発統轄 - 0%
0株 - 2019年3月
締 役 建材事業部長 兼事業部門技術開発統轄 - 0.045%
5,600株 - 2020年3月+0.003%
締 役 建材事業部長 兼事業部門技術開発統轄 - 0.048%
6,000株 - 2021年3月+0.022%
締 役 建材事業部長 兼事業部門技術開発統轄兼技術部長 - 0.07%
8,700株 - 2022年3月+0.02%
締 役 事業部門技術開発統轄 兼建材事業部長 兼技術部長 兼出来高向上・環境・DX推進担当 - 0.09%
11,300株 - 2023年3月+0.02%
締 役 事業部門技術開発統轄 兼建材事業部長 兼技術部長 兼出来高向上、環境・DX、基幹システム適正化推進担当 - 0.11%
13,700株
略歴
1981年4月 | 当社へ入社 |
2004年7月 | 機械事業部生産グループ部長 |
2007年6月 | 取締役機械事業部生産グループ担当部長 |
2008年6月 | 取締役機械事業部生産グループ部長 |
2009年6月 | 取締役退任 |
執行役員機械事業部生産グループ部長 | |
2010年5月 | 執行役員機械事業部SMディビジョン長兼QCディビジョン長 |
2011年6月 | 取締役機械事業部CEディビジョン長兼技術部管掌 |
2015年7月 | 取締役事業部門設計統轄兼技術部管掌 |
2017年7月 | 取締役建材事業部長兼事業部門技術開発統轄 |
2020年11月 | 取締役建材事業部長兼事業部門技術開発統轄兼技術部長 |
2021年7月 | 取締役事業部門技術開発統轄兼建材事業部長兼技術部長兼出来高向上・環境・DX推進担当 |
2023年1月 | 取締役事業部門技術開発統轄兼建材事業部長兼技術部長兼出来高向上、環境・DX、基幹システム適正化推進担当(現任) |
その他
- 生年月日
- 1959年3月12日