役員の状況
髙橋進
2023年12月の株式保有割合0%(0株)
- 2014年3月
取締役 - 0%
0株 - 2015年3月
取締役 - 0%
0株 - 2016年3月
取締役 - 0%
0株 - 2017年3月
取締役 - 0%
0株 - 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0%
0株 - 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年12月
取締役 - 0%
0株 - 2023年12月
取締役 - 0%
0株
略歴
1976年4月 | ㈱住友銀行入行(2004年1月退行) |
2004年2月 | ㈱日本総合研究所理事 |
2005年8月 | 内閣府政策統括官 |
2007年8月 | ㈱日本総合研究所副理事長 |
2011年6月 | 同社理事長 |
2014年6月 | 当社社外取締役現在に至る |
2018年4月 | ㈱日本総合研究所チェアマン・エメリタス(2023年1月退任) |
その他
- 生年月日
- 1953年1月28日