役員の状況
平町聡
2023年8月の株式保有割合0%(0株)
- 2019年8月
取締役 - 0%
0株 - 2020年8月
取締役 - 0%
0株 - 2021年8月
取締役 - 0%
0株 - 2022年8月
取締役 - 0%
0株 - 2023年8月
取締役 - 0%
0株
略歴
1980年4月 | サッポロホールディングス㈱(旧サッポロビール㈱)入社 |
2005年3月 | 同社人事総務部長 |
2010年3月 | 同社グループ執行役員 サッポログループマネジメント㈱代表取締役社長 |
2016年3月 | サッポロホールディングス㈱顧問 |
2018年3月 | 同社顧問退任 |
2019年11月 | 当社取締役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1956年3月16日