役員の状況
伴野健二
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2014年3月
監査役 - -%
0株 - 2015年3月
取締役 - 0%
0株 - 2016年3月
取締役 - 0%
0株 - 2017年3月
取締役 - 0%
0株 - 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0%
0株 - 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
取締役 - 0%
0株 - 2024年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
昭和42年3月 | 慶應義塾大学経済学部卒業 |
昭和42年4月 | 山一證券㈱入社 |
平成6年6月 | 同社取締役ヨーロッパ本部長(ロンドン駐在) |
平成8年6月 | 同社常務取締役資本市場本部長 |
平成12年1月 | ㈱トランサーチインターナショナル入社取締役副社長 |
平成21年7月 | 同社顧問 |
平成23年6月 | 当社監査役 |
平成24年12月 | ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱)監査役 |
平成27年6月 | 当社監査役退任 |
平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) |
その他
- 生年月日
- 昭和19年7月9日