役員の状況
木川真希子(現姓上野)
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2020年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株 - 2021年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株 - 2022年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株 - 2023年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株 - 2024年3月
監査役(非常勤) - 0%
0株
略歴
1977年4月 | 株式会社集英社入社 |
2011年6月 | 同社編集総務部長 |
2015年8月 | 同社常勤監査役 |
同年11月 | 集英社サービス株式会社 非常勤監査役 |
同年同月 | 株式会社一ツ橋企画非常勤監査役 |
同年同月 | 株式会社千代田スタジオ 非常勤監査役 |
2017年11月 | 株式会社白泉社非常勤監査役 |
同年同月 | 集英社ビジネス株式会社 非常勤監査役 |
同年同月 | 株式会社集英社クリエイティブ 非常勤監査役 |
2019年8月 | 株式会社集英社常勤監査役退任 |
同年11月 | 集英社サービス株式会社 非常勤監査役退任 |
同年同月 | 株式会社一ツ橋企画 非常勤監査役退任 |
同年同月 | 株式会社千代田スタジオ 非常勤監査役退任 |
同年同月 | 株式会社白泉社非常勤監査役退任 |
同年同月 | 集英社ビジネス株式会社 非常勤監査役退任 |
同年同月 | 株式会社集英社クリエイティブ 非常勤監査役退任 |
2020年6月 | 当社社外監査役(非常勤)(現任) |
その他
- 生年月日
- 1954年12月18日