臨時報告書
- 【提出】
- 2021/03/31 11:45
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2021年3月30日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
① 新たに代表取締役になる者
(注)所有株式数については、2020年12月31日現在の株式数を記載しております。
② 代表取締役でなくなる者
(注)所有株式数については、2020年12月31日現在の株式数を記載しております。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
以上
① 新たに代表取締役になる者
氏名 | 新職 | 旧職 | 異動年月日 | 所有株式数 |
島野 泰三 (1966年12月17日生) | 代表取締役社長 | 専務取締役 | 2021年3月30日 | 108,485株 |
豊嶋 敬 (1956年6月12日生) | 代表取締役副社長 | 専務取締役 | 2021年3月30日 | 2,200株 |
(注)所有株式数については、2020年12月31日現在の株式数を記載しております。
② 代表取締役でなくなる者
氏名 | 新職 | 旧職 | 異動年月日 | 所有株式数 |
角谷 景司 (1950年5月20日生) | 常任顧問 | 代表取締役副社長 | 2021年3月30日 | 3,500株 |
(注)所有株式数については、2020年12月31日現在の株式数を記載しております。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
氏名 | 略歴 |
島野 泰三 | 1991年9月 当社 入社 2006年4月 当社 バイシクルコンポーネンツ事業部企画部長 2010年1月 当社 釣具事業部長 2010年3月 当社 取締役 釣具事業部長 2016年3月 当社 常務取締役 2019年3月 当社 専務取締役 2021年3月 当社 代表取締役社長(現在) |
豊嶋 敬 | 2004年10月 オリンパスイメージング株式会社 取締役 2007年5月 当社 入社 2008年1月 当社 バイシクルコンポーネンツ事業部システム開発部長 2010年3月 当社 取締役 バイシクルコンポーネンツ事業部システム開発部長 2016年3月 当社 常務取締役 2019年3月 当社 専務取締役 2021年3月 当社 代表取締役副社長(現在) |
以上