役員の状況
前田新造
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2015年3月
取締役(社外) - 0%
0株 - 2016年3月
取締役(社外) - 0%
0株 - 2017年3月
取締役(社外) - 0%
0株 - 2018年3月
取締役(社外) - 0%
0株 - 2019年3月
取締役
(社外) - 0%
0株 - 2020年3月
取締役
(社外) - 0%
0株 - 2021年3月
取締役
(社外) - 0%
0株 - 2022年3月
取締役
(社外) - 0%
0株 - 2023年3月
取締役
(社外) - 0%
0株 - 2024年3月
取締役
(社外) - 0%
0株
略歴
1970年4月 | ㈱資生堂入社 |
2003年6月 | 同社取締役執行役員経営企画室長 |
2005年6月 | 同社代表取締役執行役員社長 |
2011年4月 | 同社代表取締役会長 |
2013年4月 | 同社代表取締役会長兼執行役員社長 |
2014年4月 | 同社代表取締役会長 |
2014年6月 | 同社相談役(2020年6月退任) |
2015年6月 | 当社社外取締役(現任) |
2015年9月 | ㈱東芝社外取締役(2018年6月退任) |
2021年6月 | エステー㈱社外取締役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1947年2月25日