役員の状況
小谷健
2024年3月の株式保有割合0.046%(前回報告+0.018%、10,000株)
- 2017年3月
取締役 - 0%
0株 - 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0.005%
1,000株 - 2020年3月+0.004%
取締役 - 0.009%
2,000株 - 2021年3月+0.005%
取締役 - 0.014%
3,000株 - 2022年3月+0.004%
取締役 - 0.018%
4,000株 - 2023年3月+0.01%
取締役 - 0.028%
6,000株 - 2024年3月+0.018%
取締役 - 0.046%
10,000株
略歴
1969年4月 1994年4月 | トピー実業㈱入社 同社金属建材本部プロジェクト 営業部長 |
1998年6月 | 同社取締役 |
2000年6月 | 同社常務取締役 |
2003年4月 2006年4月 | 同社専務取締役 同社取締役副社長 |
2010年4月 | 同社代表取締役社長 |
2013年4月 2015年6月 2017年6月 | 同社取締役相談役 同社相談役 当社取締役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1946年9月12日