役員の状況
加茂谷佳明
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2020年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2021年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2022年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2023年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2024年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株
略歴
1978年4月 | 塩野義製薬㈱入社 |
2009年4月 | 同社執行役員業務部長兼東京支店長 |
2011年4月 | 同社常務執行役員 |
2017年4月 | 同社上席執行役員東京支店長 |
2020年3月 | 同社上席執行役員退任 |
2020年4月 | 同社顧問(現任) |
2020年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
その他
- 生年月日
- 1955年10月25日