役員の状況
小久江晴子
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2022年3月
社外取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
社外取締役 - 0%
0株 - 2024年3月
社外取締役
監査等委員 - 0%
0株
略歴
1981年4月 | 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 |
2006年4月 | MITSUI PHENOLS SINGAPORE PTE, LTD.General Manager |
2011年4月 | 三井化学株式会社SCM推進部長 |
2013年4月 | 同社理事CSR部長 |
2016年4月 | 同社理事コーポレートコミュニケーション部長 |
2020年4月 | 同社参事(2021年3月退任) |
2020年6月 | トッパン・フォームズ株式会社社外取締役 |
2021年5月 | 当社顧問(2022年1月退任) |
2022年6月 | 当社社外取締役 |
2023年6月 | 株式会社きんでん社外取締役(現) |
2024年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現) |
その他
- 生年月日
- 1959年1月17日