役員の状況
齋木尚子
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
社外取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
社外取締役 - 0%
0株 - 2024年3月
社外取締役 - 0%
0株
略歴
1982年4月 | 外務省入省 |
2013年6月 | 同省国際文化交流審議官 |
2014年7月 | 同省経済局長兼内閣官房内閣審議官(内閣官房TPP政府対策本部) |
2015年10月 | 同省国際法局長 |
2017年7月 | 外務省研修所長 |
2019年1月 | 外務省退官 |
2019年5月 | 当社顧問(2020年2月退任) |
2020年4月 | 東京大学公共政策大学院客員教授 |
2020年6月 | 当社社外取締役(現) |
株式会社日本政策投資銀行社外監査役 | |
2021年6月 | 株式会社小松製作所社外取締役(現) |
2022年6月 | 山九株式会社社外取締役(現) |
2023年4月 | 外務省参与(現) |
2023年6月 | 株式会社日本政策投資銀行社外取締役(現) |
その他
- 生年月日
- 1958年10月11日