臨時報告書
- 【提出】
- 2021/01/21 12:21
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2021年1月20日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
① 新たに代表取締役になる者
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
② 代表取締役でなくなる者
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
以 上
① 新たに代表取締役になる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
新貝 三四郎 (1963年8月19日生) | 代表取締役社長 | 取締役 | 2021年1月20日 | 2,000株 |
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
② 代表取締役でなくなる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
江崎 徹 (1959年11月8日生) | 取締役 | 代表取締役社長 | 2021年1月20日 | 17,500株 |
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
氏名 | 略歴 |
新貝 三四郎 | 1986年4月 当社入社 1998年1月 同東海事業部長 2002年4月 同東京企画総務部長 2005年11月 同物流管理部長 2009年4月 同理事 葬祭事業グループ 開発部長 2010年4月 同理事 営業グループ マーケティング部長 2011年4月 同理事 マーケティンググループ 東京営業部長 2013年6月 同執行役員 マーケティンググループ 東京営業部長 2014年6月 同執行役員 寺社聖石グループ 墓苑開発部長 2017年4月 同執行役員 マーケティンググループ 提携推進部長 2020年4月 同執行役員 営業グループ長 2020年6月 同取締役 上席執行役員 営業グループ長 |
以 上